27
2020
09

简便运算:25×125×32

来自ip:11.117.192.104的同学咨询

问题描述:

25×125×32,怎么简便运算

最佳答案:

解法一:

25×125×32

=25×125×8×4

=(4×25)×(125×8)

=100×1000

=100000

 

解法二:

25×125×32

=125x5x5x8x4

=(125x4)x(5x8)x5

=500x40x5

=20000x5

=100000

   展开全文阅读

发表评论:

◎如果您对该问题有其他更好的理解,希望您回答出来,感谢您的奉献。